FORTIS COMMERCIAL FINANCE SPAIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Golfo de Salonica, 27
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FORTIS COMMERCIAL FINANCE SPAIN SA
CIF A84612803
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 21/12/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FORTIS COMMERCIAL FINANCE SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORTIS COMMERCIAL FINANCE SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Achten Danny | Apoderado Mancomunado | 27/08/2013 | |
Bela Madrid Jose Luis | Apoderado Solidario | 27/08/2013 | |
Bela Madrid Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 27/08/2013 | |
Blazquez Sanchez David | Apoderado | 22/06/2011 | 27/08/2013 |
De Corta Pierre | Presidente | 30/06/2009 | 27/08/2013 |
De Corta Pierre | Consejero | 30/06/2009 | 27/08/2013 |
Douriez Sorovic Bozana | Consejero | 25/09/2012 | 27/08/2013 |
Gallo Bocanegra Aureliano | Apoderado Solidario | 27/08/2013 | |
Gallo Bocanegra Aureliano | Apoderado Mancomunado | 27/08/2013 | |
Galouzeau De Villepin Patrick | Consejero | 25/09/2012 | 27/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FORTIS COMMERCIAL FINANCE SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 199, S 8, H M 400380, I/A 19 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
- Que ha sido inscrita la fusión transfronteriza de la entidad BNP PARIBAS FACTOR , sociedad absorbente, y la entidad FORTIS COMMERCIAL FINANCE SPAIN SA, sociedad absorbida; ha queddo inscrita en el Tibunal de Comercio de Nanterre, Francia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 199, S 8, H M 400380, I/A 19 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 199, S 8, H M 400380, I/A 19 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 199, S 8, H M 400380, I/A 19 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
- EXPEDIDA CERTIFICACION ACREDITATIVA DE QUE SE HAN REALIZADO CORRECTAMENTE TODOS LOS ACTOS Y TRAMITES PREVIOS A LA FUSION ENTRE LAS SOCIEDADES "BNP PARIBAS FACTOR" COMO ABSORBENTE Y"FORTIS COMMERCIAL FINANCE SPAIN SA" COMO ABSORBIDA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 198, S 8, H M 400380, I/A 18 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
- LA SOCIEDAD ABSORBENTE TIENE SU DOMICILIO EN PUTEAUX CEDEX,FRANCIA, LE METROPOLE, 46-52, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE NANTERRE Y LA SOCIEDAD ABSORBIDA EN MADRID, GOLFO DESALONICA, 27- 6B, INSCRITA AL TOMO 22413, FOLIO 136
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22413 , F 136, S 8, H M 400380, I/A 1-M (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 198, S 8, H M 400380, I/A 17 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 198, S 8, H M 400380, I/A 17 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 198, S 8, H M 400380, I/A 17 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-129-28