HERRERA MARTINEZ ANGEL
Informe ejecutivo de HERRERA MARTINEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERRERA MARTINEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/06/2018 |
VINCULACIONES DE HERRERA MARTINEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA MARTINEZ ANGEL
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bartolome Gutierrez Carlos
- Calderon Mahia Josefina
- Casañal Pellicer Alberto
- Garcia Matilla Manuel Enrique
- Garicano Gorozarri Belen
- Gomila Llabres Oscar
- Herrera Martinez Angel
- Ibañez Sanz Elena
- Laguna Afan Maria
- Morante Tolbaños Begoña
- Romera Calero Eduardo
- Sainz Muiños Berta
- Salinas Loring Pablo
- Santana Alonso Maria Del Mar
- Trilles Julve Claudia
- Uceta Perez Maria De La Cruz
- Vivancos Canovas Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 17, S 8, H S 1960, I/A 3527 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-39
Empresa: CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Apoderado
- Herrera Martinez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 31, S 8, H M 245190, I/A 32 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
Empresa: CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Apoderado
- Herrera Martinez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 30, S 8, H M 245190, I/A 29 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Empresa: FORTIS COMMERCIAL FINANCE SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 199, S 8, H M 400380, I/A 19 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Empresa: EUROFACTOR HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado
- Herrera Martinez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22345 , F 29, S 8, H M 3272, I/A 85 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
Información de HERRERA MARTINEZ ANGEL
Mostramos los datos de HERRERA MARTINEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA MARTINEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos