BRILLATION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Trafalgar, 42
Código Postal 46023
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social BRILLATION SL
CIF B63231781
Nombres Anteriores
- FORMATION & ENGINEERING PLUS SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BRILLATION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRILLATION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Del Moral Betzen Jorge | Liquidador Unico | 12/12/2019 | 12/12/2019 |
Garcia Del Moral Betzen Jorge | Administrador Unico | 03/04/2013 | 12/12/2019 |
Garcia Del Moral Flores Aitana | Administrador Unico | 17/01/2013 | 03/04/2013 |
Forster Matthias | Administrador Solidario | 08/11/2011 | 17/01/2013 |
Garcia Del Moral Flores Aitana | Administrador Solidario | 08/11/2011 | 17/01/2013 |
Garcia Del Moral Betzen Jorge | Administrador Unico | 08/11/2011 | |
Garcia Del Moral Betzen Jorge | Socio Unico | 07/07/2009 | 18/10/2011 |
ACTOS BORME DE BRILLATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 139, S 8, H V 263927, I/A 9 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 139, S 8, H V 263927, I/A 9 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 139, S 8, H V 263927, I/A 9 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 139, S 8, H V 263927, I/A 9 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 139, S 8, H V 263927, I/A 9 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 139, S 8, H V 134737, I/A 8 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 139, S 8, H V 134737, I/A 8 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-46
- C/ TRAFALGAR 42 Ptl.3 6 D (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 139, S 8, H V 134737, I/A 7 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 139, S 8, H V 134737, I/A 7 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 139, S 8, H V 134737, I/A 7 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-46