GARCIA DEL MORAL FLORES AITANA
Informe ejecutivo de GARCIA DEL MORAL FLORES AITANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA DEL MORAL FLORES AITANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRILLATION SL | Administrador Unico | 17/01/2013 | 03/04/2013 |
BRILLATION SL | Administrador Solidario | 08/11/2011 | 17/01/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA DEL MORAL FLORES AITANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DEL MORAL FLORES AITANA
Empresa: BRILLATION SL
Administrador Unico
- Garcia Del Moral Flores Aitana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 139, S 8, H V 134737, I/A 8 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-46
Empresa: BRILLATION SL
Administrador Unico
- Garcia Del Moral Flores Aitana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 139, S 8, H V 134737, I/A 7 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-46
Empresa: BRILLATION SL
Administrador Solidario
- Forster Matthias
- Garcia Del Moral Flores Aitana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 139, S 8, H V 134737, I/A 7 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-46
Empresa: FORMATION & ENGINEERING PLUS SL
Administrador Solidario
- Forster Matthias
- Garcia Del Moral Flores Aitana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9060, L 6344, F 138, S 8, H V 134737, I/A 5 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-46
Información de GARCIA DEL MORAL FLORES AITANA
Mostramos los datos de GARCIA DEL MORAL FLORES AITANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DEL MORAL FLORES AITANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos