FORMACION Y SISTEMAS DEL PRINCIPADO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dinamarca, 4
Código Postal 33010
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social FORMACION Y SISTEMAS DEL PRINCIPADO SL
CIF B33581976
Actividad Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario INNOVACION ASTURIANA DE TELECOMUNICACIONES SL
VINCULACIONES DE FORMACION Y SISTEMAS DEL PRINCIPADO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORMACION Y SISTEMAS DEL PRINCIPADO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMASER FERNANDEZ Y SUAREZ SL | Administrador Solidario | 06/06/2018 | 22/12/2020 |
Gestion De Patrimonio Paredes Y Rivera Sociedad Li | Administrador Solidario | 06/06/2018 | 22/12/2020 |
INNOVACION ASTURIANA DE TELECOMUNICACIONES SL | Socio Unico | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
Fernandez Fernandez Francisco | Administrador Solidario | 06/06/2018 | |
Paredes Mirantes Ruben | Administrador Solidario | 06/06/2018 |
ACTOS BORME DE FORMACION Y SISTEMAS DEL PRINCIPADO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 196, S 8, H AS 21693, I/A 7 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 196, S 8, H AS 21693, I/A 7 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 196, S 8, H AS 21693, I/A 6 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-33
- Otras modificaciones estatutarias: 21. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 196, S 8, H AS 21693, I/A 5 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 196, S 8, H AS 21693, I/A 5 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 196, S 8, H AS 21693, I/A 5 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-33
- C/ DINAMARCA 4 BAJO - POLIGONO ESPIRITU SANTO (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 196, S 8, H AS 21693, I/A 4 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 196, S 8, H AS 21693, I/A 4 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-167-33