FOIMCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muga, 1
Código Postal 08110
Municipio Montcada i Reixac
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOIMCA SL
CIF B58930272
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- FOIMCA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Canal Torrell Jorge
VINCULACIONES DE FOIMCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOIMCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canal Mateu Antoni | Secretario | 20/07/2011 | 05/12/2012 |
Canal Mateu Antoni | Consejero | 20/07/2011 | 05/12/2012 |
Canal Mateu Marta | Consejero | 20/07/2011 | 05/12/2012 |
Canal Mateu Xavier | Consejero | 20/07/2011 | 05/12/2012 |
Canal Soler Eulalia | Consejero | 20/07/2011 | 05/12/2012 |
Canal Soler Jordi | Consejero | 20/07/2011 | 05/12/2012 |
Canal Soler Roger | Consejero | 20/07/2011 | 05/12/2012 |
Canal Torrell Jorge | Presidente | 20/07/2011 | 05/12/2012 |
Canal Torrell Jorge | Consejero Delegado Mancomunado | 20/07/2011 | 05/12/2012 |
Canal Torrell Jorge | Consejero | 20/07/2011 | 05/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOIMCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22456 , F 152, S 8, H B 37640, I/A 11 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-08
- DECLARACION DEL CARACTER DE UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO:"INTERFLEX,S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22456 , F 152, S 8, H B 37640, I/A 10 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-08
- CL MUGA,1,POLIGONO INDUSTRIAL PLA D'EN COLL (MONTCADA I REIXAC)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22456 , F 151, S 8, H B 37640, I/A 9 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Empresa: FOIMCA SA
- En el BORME no.49/2008 y con referencia 136130 SE OMITIO EL NOMBRAMIENTO DE D.JORGE CANAL TORRELL,D.LUIS ANTONIO CANAL TORRELL,DOÑA CONCEPCION SOLER LLORENS Y DOÑA MARIA ROSA MATEU PERERA COMO CONSEJEROS DELEGADOS MANCOMUNADOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22456 , F 146, S 8, H B 37640, I/A 7 (22/02/2008)
CVE: BORME-A-2011-147-08
Empresa: FOIMCA SA
- COMPRA,VENTA,ARRENDAMIENTO DE CUALQUIER CLASE DE FINCAS,CONSTRUCCION Y PROMOCION DE TODA CLASE DE VIVIENDAS,LOCALES Y APARCAMIENTOS,Y EN GENERAL TODACLASE DE OPERACIONES DE CARACTER INMOBILIARIO.ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22456 , F 148, S 8, H B 37640, I/A 8 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-08
Empresa: FOIMCA SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22456 , F 148, S 8, H B 37640, I/A 8 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-08
Empresa: FOIMCA SA
- Denominación y forma adoptada: FOIMCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22456 , F 148, S 8, H B 37640, I/A 8 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-08
Empresa: FOIMCA SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08
Empresa: FOIMCA SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08