FOCUS INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Montalban, 9
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOCUS INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente De Francisco Blanco Jose Antonio
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE FOCUS INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOCUS INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATL 12 CAPITAL GESTION SGIIC SA | Apoderado | 19/06/2012 | 14/12/2016 |
ATL 12 CAPITAL GESTION SGIIC SA | Apoderado | 26/05/2011 | 14/12/2016 |
ATL 12 CAPITAL GESTION SGIIC SA | Entidad Gestora | 26/05/2011 | 14/12/2016 |
De Francisco Blanco Jose Antonio | Presidente | 19/06/2012 | 14/12/2016 |
De Francisco Blanco Jose Antonio | Consejero Delegado | 19/06/2012 | 14/12/2016 |
De Francisco Blanco Jose Antonio | Consejero | 19/06/2012 | 14/12/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 03/12/2009 | 14/12/2016 |
Finat Walford Fernando Jaime | Consejero | 26/05/2011 | 14/12/2016 |
Guerrero Guerrero Rafael | Secretario No Consejero | 25/02/2013 | 14/12/2016 |
Perez Alvarez Ramiro | Consejero | 19/06/2012 | 14/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOCUS INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19099 , F 23, S 8, H M 202081, I/A 32 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28
- Inscrita en el Registro de la CNMV la fusión por absorción de FOCUS INVERSIONES SICAV SA (inscrita con el número 142) por FONGRUM /VALOR, compotamiento del fondo FONGRUM , dar de baja del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable a FOCUS INVERSIONE SICAV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19099 , F 23, S 8, H M 202081, I/A 32 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19099 , F 22, S 8, H M 202081, I/A 31-M (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-28
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19099 , F 22, S 8, H M 202081, I/A 31 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19099 , F 22, S 8, H M 202081, I/A 31 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19099 , F 22, S 8, H M 202081, I/A 30 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19099 , F 22, S 8, H M 202081, I/A 30 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. REGIMEN SOBRE CONVOCATORIA, CONSTITUCION, ASISTENCIA, REPRESENTACION Y CELEBRACION DE LA JUNTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19099 , F 21, S 8, H M 202081, I/A 29 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28
Auditor
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19099 , F 21, S 8, H M 202081, I/A 29 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19099 , F 21, S 8, H M 202081, I/A 29 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28