SANZ BARRIOPEDRO JORGE VICENTE
Informe ejecutivo de SANZ BARRIOPEDRO JORGE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ BARRIOPEDRO JORGE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATL 12 CAPITAL INVERSIONES AV SA | Consejero Delegado | 05/06/2023 | |
ATL 12 CAPITAL INVERSIONES AV SA | Apoderado Solidario | 26/02/2021 | |
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO SL | Presidente | 18/02/2019 | |
ATL 12 CAPITAL GESTION SGIIC SA | Vicepresidente | 06/02/2019 | |
ATL 12 CAPITAL GESTION SGIIC SA | Consejero | 05/07/2010 | |
ATL 12 CAPITAL INVERSIONES AV SA | Presidente | 10/05/2010 | |
ATL 12 CAPITAL INVERSIONES AV SA | Consejero | 02/02/2009 |
VINCULACIONES DE SANZ BARRIOPEDRO JORGE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ BARRIOPEDRO JORGE VICENTE
Empresa: ATL 12 CAPITAL INVERSIONES AV SA
Consejero
- Sanz Barriopedro Jorge Vicente
Presidente
- Sanz Barriopedro Jorge Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 189, S 8, H M 331797, I/A 61 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: ATL 12 CAPITAL INVERSIONES AV SA
Consejero Delegado
- Sanz Barriopedro Jorge Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 189, S 8, H M 331797, I/A 61 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: ATL 12 CAPITAL INVERSIONES AV SA
Consejero Delegado
- Sanz Barriopedro Jorge Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 189, S 8, H M 331797, I/A 61 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: ATL 12 CAPITAL INVERSIONES AV SA
Apoderado Solidario
- Aranda Ludeña Guillermo
- Guerrero Guerrero Rafael
- Sanz Barriopedro Jorge Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 181, S 8, H M 331797, I/A 53 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Empresa: ATL 12 CAPITAL GESTION SGIIC SA
Auditor
Consejero
- Espinosa De Los Monteros Pitarque Jaime
- Lopez Esteban Felix Miguel
- Sanz Barriopedro Jorge Vicente
Presidente
Vicepresidente
- Sanz Barriopedro Jorge Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32578 , F 95, S 8, H M 381284, I/A 44 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Empresa: ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Presidente
- Sanz Barriopedro Jorge Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27436 , F 216, S 8, H M 321942, I/A 43 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Empresa: ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO SL
Consejero Delegado
- Sanz Barriopedro Jorge Vicente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27436 , F 216, S 8, H M 321942, I/A 43 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Empresa: ATL 12 CAPITAL GESTION SGIIC SA
Presidente
Vicepresidente
- Sanz Barriopedro Jorge Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32578 , F 94, S 8, H M 381284, I/A 42 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: ATL 12 CAPITAL GESTION SGIIC SA
Presidente
- Sanz Barriopedro Jorge Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32578 , F 94, S 8, H M 381284, I/A 42 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: ATL 12 CAPITAL INVERSIONES AV SA
Consejero Delegado
- Sanz Barriopedro Jorge Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36451 , F 180, S 8, H M 331797, I/A 50 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
VER MAS ACTOS
Información de SANZ BARRIOPEDRO JORGE VICENTE
Mostramos los datos de SANZ BARRIOPEDRO JORGE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ BARRIOPEDRO JORGE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos