FLORAGEN AIE - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social FLORAGEN AIE
CIF B63788087
Actividad Comercio al por mayor de flores y plantas
Fecha de Constitución 10/03/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FLORAGEN AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLORAGEN AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Noriega Sanchez Juan Manuel | REPR.143 RRM | 30/11/2016 | 22/05/2019 |
PLANTELES ROIG SL | Administrador Mancomunado | 30/11/2016 | 22/05/2019 |
Roig Barandiaran Marc | Liquidador | 22/05/2019 | 22/05/2019 |
Roig Barandiaran Marc | REPR.143 RRM | 30/11/2016 | 22/05/2019 |
Roig Barandiaran Marc | Apoderado Solidario | 30/11/2016 | 22/05/2019 |
Societat Agraria De Transformacio Cultius Roig | Administrador Mancomunado | 28/02/2011 | 22/05/2019 |
VIVEROS PEREIRA SL | Administrador Mancomunado | 30/11/2016 | 22/05/2019 |
CULTIUS ROIG SAT DE | Administrador Mancomunado | 15/03/2016 | 30/11/2016 |
Roig Mas Juan | REPR.143 RRM | 30/11/2016 | |
VIVEROS PEREIRA SL | Administrador Mancomunado | 15/03/2016 | 30/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FLORAGEN AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 84, S 8, H B 309884, I/A 8 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
- COMPRAVENTA DE PARTIPACIONES,SEPARACION DE CULTIUS ROIG SOCIETAT AGRARIA S.A.T.,SEED-CASTALIA S.L. Y PLANTELITE S.L. E INCORPORACION DE PLANTELES ROIS S.L. COMO SOCIOS DE LA AGRUPACION Y MODIFICACION EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 84, S 8, H B 309884, I/A 8 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 84, S 8, H B 309884, I/A 8 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 84, S 8, H B 309884, I/A 8 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 82, S 8, H B 309884, I/A 7 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 82, S 8, H B 309884, I/A 6 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 82, S 8, H B 309884, I/A 6 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 82, S 8, H B 309884, I/A 5 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 81, S 8, H B 309884, I/A 4 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08