NORIEGA SANCHEZ JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de NORIEGA SANCHEZ JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NORIEGA SANCHEZ JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVEROS PEREIRA SL | Presidente | 07/07/2021 | |
VIVEROS PEREIRA SL | Consejero Delegado | 07/07/2021 | |
VIVEROS PEREIRA SL | Consejero | 07/07/2021 |
VINCULACIONES DE NORIEGA SANCHEZ JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NORIEGA SANCHEZ JUAN MANUEL
Empresa: VIVEROS PEREIRA SL
Consejero Delegado
- Noriega Sanchez Juan Manuel
Consejero
- Monfort Pitarch Cesar
- Noriega Sanchez Juan Manuel
- Oron Carbonell David
- Oron Carbonell Norberto
Presidente
- Noriega Sanchez Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 327, F 200, S 8, H CS 9023, I/A 7 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-12
Empresa: VIVEROS PEREIRA SL
Consejero Delegado
- Noriega Sanchez Juan Manuel
Consejero
- Monfort Pitarch Cesar
- Noriega Sanchez Juan Manuel
- Oron Carbonell Norberto
- Tadeo Molla Jose Manuel
Presidente
- Noriega Sanchez Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 327, F 200, S 8, H CS 9023, I/A 7 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-12
Empresa: FLORAGEN AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 84, S 8, H B 309884, I/A 8 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
Empresa: FLORAGEN AIE
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Noriega Sanchez Juan Manuel
- Roig Barandiaran Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 82, S 8, H B 309884, I/A 6 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
Empresa: FLORAGEN AIE
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Noriega Sanchez Juan Manuel
- Roig Mas Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37419 , F 82, S 8, H B 309884, I/A 6 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
Empresa: SEED-CASTALIA SL
Liquidador
- Noriega Sanchez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 990, L 555, F 37, S 8, H CS 15484, I/A 3 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-12
Empresa: SEED-CASTALIA SL
Administrador Solidario
- Noriega Sanchez Juan Manuel
- Tadeo Molla Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 990, L 555, F 37, S 8, H CS 15484, I/A 3 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-12
Información de NORIEGA SANCHEZ JUAN MANUEL
Mostramos los datos de NORIEGA SANCHEZ JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NORIEGA SANCHEZ JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos