FLASHCREDIT SA - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Corts Catalanes, 658
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FLASHCREDIT SA
CIF A65363574
Capital Social 61600.0 Euros
Actividad Otras actividades crediticias
Fecha de Constitución 03/06/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FLASHCREDIT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLASHCREDIT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mike Batenburg | Liquidador | 29/06/2016 | 18/04/2017 |
Piet Holtrop | Apoderado | 09/05/2011 | 18/04/2017 |
Robert Jan Bak | Liquidador | 29/06/2016 | 18/04/2017 |
Mike Batenburg | Administrador Solidario | 10/08/2010 | 29/06/2016 |
Robert Jan Bak | Administrador Solidario | 10/08/2010 | 29/06/2016 |
ACTOS BORME DE FLASHCREDIT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 93, S 8, H B 400587, I/A 6 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 93, S 8, H B 400587, I/A 6 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 93, S 8, H B 400587, I/A 5 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 93, S 8, H B 400587, I/A 5 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 93, S 8, H B 400587, I/A 5 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-08
- GV DE LES CORTS CATALANES Num.658 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 92, S 8, H B 400587, I/A 4 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
- Desembolsado: 46.200,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 91, S 8, H B 400587, I/A 3 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 91, S 8, H B 400587, I/A 2 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 89, S 8, H B 400587, I/A 1 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-08
Dirección:CL VIA AUGUSTA Num.10 P.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:03/06/10
Objeto social:CONCESION DE PRESTAMOS O CREDITOS HIPOTECARIOS BAJO LA FORMA DE PAGO APLAZADO,APERTURA DE CREDITO O CUALQUIER OTRO MEDIO EQUIVALENTE DE FINANCIACION.INTERMEDIACION PARA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE PRESTAMO O CREDITO ETC
Capital Suscrito:61.600,00 Euros
Desembolsado:15.400,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 89, S 8, H B 400587, I/A 1 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-08