MIKE BATENBURG
Informe ejecutivo de MIKE BATENBURG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIKE BATENBURG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLASHCREDIT SA | Liquidador | 29/06/2016 | 18/04/2017 |
FLASHCREDIT SA | Administrador Solidario | 10/08/2010 | 29/06/2016 |
OLD DUTCH TRADING SPAIN SA | Liquidador | 03/06/2015 | 04/12/2015 |
OLD DUTCH TRADING SPAIN SA | Administrador Unico | 15/05/2014 | 03/06/2015 |
VINCULACIONES DE MIKE BATENBURG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIKE BATENBURG
Empresa: FLASHCREDIT SA
Liquidador
- Mike Batenburg
- Robert Jan Bak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 93, S 8, H B 400587, I/A 6 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-08
Empresa: FLASHCREDIT SA
Liquidador
- Mike Batenburg
- Robert Jan Bak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 93, S 8, H B 400587, I/A 5 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-08
Empresa: FLASHCREDIT SA
Administrador Solidario
- Mike Batenburg
- Robert Jan Bak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 93, S 8, H B 400587, I/A 5 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-08
Empresa: OLD DUTCH TRADING SPAIN SA
Liquidador
- Mike Batenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44316 , F 170, S 8, H B 452563, I/A 5 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-08
Empresa: OLD DUTCH TRADING SPAIN SA
Liquidador
- Mike Batenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44316 , F 169, S 8, H B 452563, I/A 4 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: OLD DUTCH TRADING SPAIN SA
Administrador Unico
- Mike Batenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44316 , F 169, S 8, H B 452563, I/A 4 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: OLD DUTCH TRADING SPAIN SA
Administrador Unico
- Mike Batenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44316 , F 166, S 8, H B 452563, I/A 1 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-08
Empresa: FLASHCREDIT SA
Administrador Solidario
- Mike Batenburg
- Robert Jan Bak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42054 , F 89, S 8, H B 400587, I/A 1 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-08
Información de MIKE BATENBURG
Mostramos los datos de MIKE BATENBURG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIKE BATENBURG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos