FL GROUP VENTURE CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Universitat, 31
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FL GROUP VENTURE CAPITAL SL
CIF B66045683
Capital Social 1495020.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 17/05/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único DOS MIL DOSCIENTOS UNO SL
VINCULACIONES DE FL GROUP VENTURE CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FL GROUP VENTURE CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOS MIL DOSCIENTOS UNO SL | Administrador Unico | 03/06/2013 | 26/03/2021 |
Masclans Oliva Raul | REPR.143 RRM | 27/08/2019 | 26/03/2021 |
Pastor Prieto Elias | REPR.143 RRM | 03/06/2013 | 27/08/2019 |
ACTOS BORME DE FL GROUP VENTURE CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43791 , F 220, S 8, H B 438479, I/A 4 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43791 , F 220, S 8, H B 438479, I/A 3 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43791 , F 220, S 8, H B 438479, I/A 3 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
Capital Anterior: | 450.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.045.020,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.495.020,00 | Euros |
Porcentaje: | 232,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43791 , F 219, S 8, H B 438479, I/A 2 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DOSMIL DOSCIENTOS UNO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43791 , F 218, S 8, H B 438479, I/A 1 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43791 , F 218, S 8, H B 438479, I/A 1 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
Dirección:RD UNIVERSITAT Num.31 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:17/05/13
Capital:450.000,00 Euros
Objeto social:ADQUISICION,TENENCIA,ADMINISTRACION,GESTION DE TITULOS,ACCIONES,PARTICIPACIONES SOCIALES O CUALQUIER FORMA DE REPRESENTACION DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE ENTIDADES MERCANTILES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43791 , F 218, S 8, H B 438479, I/A 1 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08