PASTOR PRIETO ELIAS
Informe ejecutivo de PASTOR PRIETO ELIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE PASTOR PRIETO ELIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIGHT INSIGHT SL | REPR.143 RRM | 20/05/2016 | 31/10/2019 |
FESTIN CON VISTAS SL | REPR.143 RRM | 18/06/2019 | 29/08/2019 |
FL GROUP CHINA SL | REPR.143 RRM | 16/08/2012 | 27/08/2019 |
FL GROUP VENTURE CAPITAL SL | REPR.143 RRM | 03/06/2013 | 27/08/2019 |
DOS MIL DOSCIENTOS UNO SL | REPR.143 RRM | 31/05/2012 | 13/08/2019 |
TREINTA MIL DIEZ SL | REPR.143 RRM | 31/05/2012 | 13/08/2019 |
CUMBRE DEL ISCONDISE SL | REPR.143 RRM | 31/05/2012 | 13/08/2019 |
LUMBIER DE INVERSIONES SL | Apoderado | 31/05/2012 | 13/08/2019 |
LUDUS INVEST SL | REPR.143 RRM | 17/03/2015 | 13/08/2019 |
LUMBIER DE INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado | 11/04/2018 | 13/08/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PASTOR PRIETO ELIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR PRIETO ELIAS
Empresa: LIGHT INSIGHT SL
REPR.143 RRM
- Pastor Prieto Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45281 , F 183, S 8, H B 463471, I/A 9 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-08
Empresa: FESTIN CON VISTAS SL
REPR.143 RRM
- Pastor Prieto Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44168 , F 8, S 8, H B 446617, I/A 14 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-08
Empresa: FL GROUP VENTURE CAPITAL SL
REPR.143 RRM
- Pastor Prieto Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43791 , F 220, S 8, H B 438479, I/A 3 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
Empresa: FL GROUP CHINA SL
REPR.143 RRM
- Pastor Prieto Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42647 , F 115, S 8, H B 412974, I/A 7 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
Empresa: LUDUS INVEST SL
REPR.143 RRM
- Pastor Prieto Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44921 , F 13, S 8, H B 461270, I/A 16 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-08
Empresa: CUMBRE DEL ISCONDISE SL
REPR.143 RRM
- Pastor Prieto Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44805 , F 76, S 8, H B 340330, I/A 45 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-08
Empresa: TREINTA MIL DIEZ SL
REPR.143 RRM
- Pastor Prieto Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 218, S 8, H B 336059, I/A 56 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-08
Empresa: DOS MIL DOSCIENTOS UNO SL
REPR.143 RRM
- Pastor Prieto Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44805 , F 65, S 8, H B 72148, I/A 53 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-08
Empresa: LUMBIER DE INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Pastor Prieto Elias
Apoderado
- Pastor Prieto Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46257 , F 199, S 8, H B 337932, I/A 61 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-08
Empresa: FESTIN CON VISTAS SL
Presidente
REPR.143 RRM
- Costafreda Esteban Daniel
- Pastor Prieto Elias
- Ventos Soler Cabot Ernesto
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44168 , F 6, S 8, H B 446617, I/A 11 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-08
VER MAS ACTOS
Información de PASTOR PRIETO ELIAS
Mostramos los datos de PASTOR PRIETO ELIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR PRIETO ELIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos