FITECON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Independencia, 4
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FITECON SL
CIF B79961926
Capital Social 15030.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Página Web www.fitecon.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martin Lara Luis
Propietario CONSULTING DE ECONOMISTAS CENTRAL SL
VINCULACIONES DE FITECON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FITECON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cambronero Agudo Lorena | Apoderado Solidario | 20/05/2020 | 14/01/2021 |
CONSULTING DE ECONOMISTAS CENTRAL SL | Socio Unico | 22/06/2020 | 14/01/2021 |
Garcia De La Rosa Nuñez Pedro | Apoderado | 24/08/2020 | 14/01/2021 |
Garcia Nuñez Maria Elena | Apoderado Solidario | 20/05/2020 | 14/01/2021 |
Gomez Rico Briso De Montiano Jesus | Apoderado | 15/07/2010 | 14/01/2021 |
Gomez-rico Castro Luis Alberto | Apoderado | 17/11/2017 | 14/01/2021 |
Gomez-rico Castro Luis Alberto | Apoderado | 08/05/2017 | 14/01/2021 |
Marcelino Llanos Martin | Apoderado | 24/08/2020 | 14/01/2021 |
Martin Lara Luis | Administrador Unico | 06/02/2020 | 14/01/2021 |
Martos Lopez Gemma Isabel | Apoderado Solidario | 20/05/2020 | 14/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FITECON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 218, S 8, H M 20137, I/A 16 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 218, S 8, H M 20137, I/A 16 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 218, S 8, H M 20137, I/A 15 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-168-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 218, S 8, H M 20137, I/A 14 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 217, S 8, H M 20137, I/A 13 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-28
- C/ INDEPENDENCIA 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 217, S 8, H M 20137, I/A 12 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 217, S 8, H M 20137, I/A 12 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 217, S 8, H M 20137, I/A 12 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 217, S 8, H M 20137, I/A 12 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 216, S 8, H M 20137, I/A 11 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-28