GOMEZ-RICO CASTRO LUIS ALBERTO
Informe ejecutivo de GOMEZ-RICO CASTRO LUIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ-RICO CASTRO LUIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBJETIVO LEGAL ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 06/04/2018 | |
OBJETIVO LEGAL ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 06/04/2018 |
VINCULACIONES DE GOMEZ-RICO CASTRO LUIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ-RICO CASTRO LUIS ALBERTO
Empresa: OBJETIVO LEGAL ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Gomez-rico Castro Luis Alberto
Soc.Prof.
- Gomez-rico Castro Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37482 , F 110, S 8, H M 668133, I/A 1 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
Empresa: FITECON SL
Apoderado
- Gomez-rico Castro Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 216, S 8, H M 20137, I/A 9 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: FITECON SL
Apoderado
- Gomez-rico Castro Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 215, S 8, H M 20137, I/A 8 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Empresa: FITECON SL
Administrador Unico
- Gomez-rico Castro Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 215, S 8, H M 20137, I/A 7 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Empresa: FITECON SL
Administrador Unico
- Gomez-rico Castro Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 213, S 8, H M 20137, I/A 5 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-28
Información de GOMEZ-RICO CASTRO LUIS ALBERTO
Mostramos los datos de GOMEZ-RICO CASTRO LUIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ-RICO CASTRO LUIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos