FINCOLOM SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 175
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social FINCOLOM SA
CIF A58910076
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FINCOLOM SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCOLOM SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colom Jacques Marta | Consejero | 05/11/2018 | 28/08/2019 |
Marsal Colom Jorge | Liquidador | 28/08/2019 | 28/08/2019 |
Marsal Colom Jorge | Secretario | 05/11/2018 | 28/08/2019 |
Marsal Colom Jorge | Consejero | 05/11/2018 | 28/08/2019 |
Marsal Colom Jorge | Apoderado Solidario | 05/11/2018 | 28/08/2019 |
Marsal Colom Jorge | Apoderado Solidario | 11/03/2019 | 28/08/2019 |
Marsal Colom Victor | Apoderado Solidario | 05/11/2018 | 28/08/2019 |
Marsal Colom Victor | Apoderado Solidario | 11/03/2019 | 28/08/2019 |
Marsal Colom Victor | Apoderado Solidario | 05/08/2014 | 28/08/2019 |
Sanllehi Castella Agusti | Presidente | 05/11/2018 | 28/08/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FINCOLOM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33634 , F 49, S 8, H B 86297, I/A 12 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33634 , F 49, S 8, H B 86297, I/A 12 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33634 , F 49, S 8, H B 86297, I/A 12 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33634 , F 49, S 8, H B 86297, I/A 11 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.33 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE Y FINALIZANDO EL 31 DE AGOSTO DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33634 , F 46, S 8, H B 86297, I/A 10 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33634 , F 46, S 8, H B 86297, I/A 10 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33634 , F 46, S 8, H B 86297, I/A 10 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
- EL CONTENIDO DE LA IN.9 MODIFICA EL HECHO REFLEJADO POR LA NOTA DE FECHA 9/4/2013,AL MARGEN DE LA INS.7,FOLIO 41,TOMO 33634,EN CUANTO A LA CADUCIDAD DE LOS SRS.COLOM JACQUES,SANLLEHI CASTELLA,SANLLEHI COLOM Y MARSAL COLOM COMO CONSEJEROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33634 , F 44, S 8, H B 86297, I/A 9 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33634 , F 44, S 8, H B 86297, I/A 9 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33634 , F 41, S 8, H B 86297, I/A 7 N (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08