SANLLEHI COLOM BRUNO
Informe ejecutivo de SANLLEHI COLOM BRUNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANLLEHI COLOM BRUNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFARENA XXI SL | Apoderado Solidario | 02/02/2024 | |
AFARENA XXI SL | Apoderado Solidario | 22/02/2018 |
VINCULACIONES DE SANLLEHI COLOM BRUNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANLLEHI COLOM BRUNO
Empresa: AFARENA XXI SL
Apoderado Solidario
- Sanllehi Colom Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33730 , F 162, S 8, H B 233303, I/A 10 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-08
Empresa: FINCOLOM SA
Consejero
- Colom Jacques Marta
- Marsal Colom Jorge
- Sanllehi Castella Agusti
- Sanllehi Colom Bruno
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33634 , F 49, S 8, H B 86297, I/A 12 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
Empresa: FINCOLOM SA
Apoderado Solidario
Consejero
- Colom Jacques Marta
- Marsal Colom Jorge
- Sanllehi Castella Agusti
- Sanllehi Colom Bruno
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33634 , F 46, S 8, H B 86297, I/A 10 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Empresa: AFARENA XXI SL
Apoderado Solidario
- Sanllehi Colom Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33730 , F 161, S 8, H B 233303, I/A 8 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-08
Empresa: SINDADESEIS SL
Liquidador
- Parro Alvarez Marta
- Sanllehi Colom Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37646 , F 121, S 8, H B 307133, I/A 3 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-08
Empresa: SINDADESEIS SL
Administrador Solidario
- Parro Alvarez Marta
- Sanllehi Colom Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37646 , F 121, S 8, H B 307133, I/A 3 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-08
Empresa: LLEIDA HOME 2006 SL
Apoderado
- Sanllehi Colom Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4110, L 3021, F 3, S 8, H MA 85976, I/A 4 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-29
Empresa: INMOHABITATGE 2003 SL
Liquidador
- Sanllehi Colom Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3811, L 2722, F 49, S 8, H MA 77394, I/A 3 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-29
Empresa: INMOHABITATGE 2003 SL
Administrador Unico
- Sanllehi Colom Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3811, L 2722, F 49, S 8, H MA 77394, I/A 3 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-29
Información de SANLLEHI COLOM BRUNO
Mostramos los datos de SANLLEHI COLOM BRUNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANLLEHI COLOM BRUNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos