FINCAS RIPOLLET SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social FINCAS RIPOLLET SA
CIF A08804684
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FINCAS RIPOLLET SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCAS RIPOLLET SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albiñana Castells Juan | Administrador Mancomunado | 12/11/2010 | 02/04/2013 |
Mogas Umbert Jaime | Administrador Mancomunado | 12/11/2010 | 02/04/2013 |
Albiñana Castells Juan | Presidente | 12/11/2010 | |
Albiñana Castells Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 12/11/2010 | |
Albiñana Castells Juan | Consejero | 12/11/2010 | |
Lociga Reyes Juana Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 12/11/2010 | |
Lociga Reyes Juana Maria | Consejero | 12/11/2010 | |
Mogas Umbert Jaime | Secretario | 12/11/2010 | |
Mogas Umbert Jaime | Consejero Delegado Mancomunado | 12/11/2010 | |
Mogas Umbert Jaime | Consejero | 12/11/2010 |
ACTOS BORME DE FINCAS RIPOLLET SA
- JUZGADO SOCIAL 3 DE SABADELL, RESOLUCION FIRME DE FECHA 27 DE JULIO DE 2016, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40028 , F 53, S 8, H B 62850, I/A 13 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40028 , F 52, S 8, H B 62850, I/A 12 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 950/2012, AUTO FIRME DE FECHA 16/01/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40028 , F 52, S 8, H B 62850, I/A 12 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.12,21,24,25,26 Y 27:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40028 , F 52, S 8, H B 62850, I/A 11 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40028 , F 52, S 8, H B 62850, I/A 11 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40028 , F 52, S 8, H B 62850, I/A 11 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08