LOCIGA REYES JUANA MARIA
Informe ejecutivo de LOCIGA REYES JUANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOCIGA REYES JUANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINQUES ALVECO SL | Apoderado Solidario | 17/05/2018 | |
FINQUES ALVECO SL | Administrador Mancomunado | 09/05/2018 |
VINCULACIONES DE LOCIGA REYES JUANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOCIGA REYES JUANA MARIA
Empresa: FINQUES ALVECO SL
Apoderado Solidario
- Casamitjana Roquet Montserrat
- Lociga Reyes Juana Maria
- Prado Quintas Maria Del Pilar
- Valiente Martinez Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46403 , F 12, S 8, H B 518828, I/A 2 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-08
Empresa: FINQUES ALVECO SL
Administrador Mancomunado
- Casamitjana Roquet Montserrat
- Lociga Reyes Juana Maria
- Prado Quintas Maria Del Pilar
- Valiente Martinez Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46403 , F 11, S 8, H B 518828, I/A 1 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-08
Empresa: HUECO DE MERCADOS SL
Administrador Unico
- Lociga Reyes Juana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 143, S 8, H TO 33385, I/A 3 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-188-45
Empresa: HUECO DE MERCADOS SL
Administrador Unico
- Lociga Reyes Juana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 143, S 8, H TO 33385, I/A 2 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-45
Empresa: FINCAS RIPOLLET SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Albiñana Castells Juan
- Lociga Reyes Juana Maria
- Mogas Umbert Jaime
Consejero
- Albiñana Castells Juan
- Lociga Reyes Juana Maria
- Mogas Umbert Jaime
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40028 , F 52, S 8, H B 62850, I/A 11 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Información de LOCIGA REYES JUANA MARIA
Mostramos los datos de LOCIGA REYES JUANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOCIGA REYES JUANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos