FILLMORE CORPORATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 90
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FILLMORE CORPORATE SL
CIF B85078673
Capital Social 45766.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/04/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FILLMORE CORPORATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FILLMORE CORPORATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Asensi Javier | Apoderado | 24/02/2016 | 12/11/2021 |
Gimenez Quiles Juan Manuel | Apoderado | 28/03/2017 | 12/11/2021 |
Mañez Bellot Francisco | Administrador Solidario | 23/03/2010 | 12/11/2021 |
Mañez Bellot Francisco | Liquidador | 12/11/2021 | 12/11/2021 |
Mañez Bellot Jose Maria | Administrador Solidario | 23/03/2010 | 12/11/2021 |
Rodriguez Pernichi Miguel Angel | Apoderado | 10/01/2011 | 12/11/2021 |
Rodriguez Pernichi Miguel Angel | Apoderado | 13/03/2012 | 12/11/2021 |
AUDITORES EXTERNOS SLP | Auditor | 22/12/2020 | 16/02/2021 |
Rodriguez Pernichi Miguel Angel | Apoderado | 24/03/2010 | 10/01/2011 |
Rodriguez Pernichi Miguel Angel | Administrador Unico | 03/03/2009 | 23/03/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FILLMORE CORPORATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27606 , F 29, S 8, H M 434082, I/A 16 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27606 , F 29, S 8, H M 434082, I/A 16 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27606 , F 29, S 8, H M 434082, I/A 16 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27606 , F 29, S 8, H M 434082, I/A 16 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27606 , F 29, S 8, H M 434082, I/A 15 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
Capital Anterior: | 653.800,00 | Euros |
Disminución de capital | 608.034,00 | Euros |
Capital Actual: | 45.766,00 | Euros |
Porcentaje: | 93,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27606 , F 29, S 8, H M 434082, I/A 14 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27606 , F 28, S 8, H M 434082, I/A 13 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 20 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27606 , F 28, S 8, H M 434082, I/A 12 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27606 , F 27, S 8, H M 434082, I/A 11 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27606 , F 27, S 8, H M 434082, I/A 10 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28