GIMENEZ QUILES JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de GIMENEZ QUILES JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GIMENEZ QUILES JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARCHE OLMO SL | Apoderado | 19/02/2013 | 03/12/2021 |
CARCHE OLMO SL | Apoderado | 04/02/2014 | 03/12/2021 |
CARCHE OLMO SL | Apoderado | 23/01/2015 | 03/12/2021 |
CARCHE OLMO SL | Apoderado | 13/02/2012 | 03/12/2021 |
FILLMORE CORPORATE SL | Apoderado | 28/03/2017 | 12/11/2021 |
MARGIALSA SL | Liquidador | 04/01/2016 | 04/01/2016 |
MARGIALSA SL | Administrador Unico | 04/01/2016 | |
CARCHE OLMO SL | Apoderado | 14/01/2011 | 13/02/2012 |
CARCHE OLMO SL | Apoderado | 24/07/2009 | 14/01/2011 |
VERMO-HOUSE SL | Administrador Mancomunado | 18/09/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GIMENEZ QUILES JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ QUILES JUAN MANUEL
Empresa: FILLMORE CORPORATE SL
Apoderado
- Gimenez Quiles Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27606 , F 27, S 8, H M 434082, I/A 11 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Empresa: MARGIALSA SL
Liquidador
- Gimenez Quiles Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 57, S 8, H A 85285, I/A 3 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-03
Empresa: MARGIALSA SL
Administrador Unico
- Gimenez Quiles Juan Manuel
Liquidador
- Gimenez Quiles Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 57, S 8, H A 85285, I/A 3 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-03
Empresa: CARCHE OLMO SL
Apoderado
- Gimenez Quiles Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25469 , F 146, S 8, H M 458851, I/A 14 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
Empresa: CARCHE OLMO SL
Apoderado
- Gimenez Quiles Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25469 , F 145, S 8, H M 458851, I/A 13 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
Empresa: CARCHE OLMO SL
Apoderado
- Gimenez Quiles Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25469 , F 144, S 8, H M 458851, I/A 12 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-28
Empresa: CARCHE OLMO SL
Apoderado
- Gimenez Quiles Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25469 , F 143, S 8, H M 458851, I/A 11 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-28
Empresa: CARCHE OLMO SL
Apoderado
- Gimenez Quiles Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25469 , F 143, S 8, H M 458851, I/A 11 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-28
Empresa: CARCHE OLMO SL
Apoderado
- Gimenez Quiles Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25469 , F 142, S 8, H M 458851, I/A 10 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Empresa: CARCHE OLMO SL
Apoderado
- Gimenez Quiles Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25469 , F 142, S 8, H M 458851, I/A 10 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
VER MAS ACTOS
Información de GIMENEZ QUILES JUAN MANUEL
Mostramos los datos de GIMENEZ QUILES JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ QUILES JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos