RO & VE ENGINEERING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Quince de Mayo, 2
Código Postal 28019
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RO & VE ENGINEERING SL
CIF B82588120
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Nombres Anteriores
- FILCAR ENGINEERING SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RO & VE ENGINEERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RO & VE ENGINEERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Merino De La Fuente Oscar | Apoderado | 23/06/2016 | 01/08/2018 |
Zammit Lewis Joseph Charles | Liquidador | 01/04/2015 | 01/08/2018 |
Lewis Joseph-charles Zammit | Administrador Unico | 13/03/2012 | 01/04/2015 |
Farioli Veronica | Administrador Unico | 10/02/2010 | 13/09/2011 |
Di Betta Rosolino | Administrador Unico | 10/02/2010 |
ACTOS BORME DE RO & VE ENGINEERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16259 , F 49, S 8, H M 275942, I/A 11 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
Empresa: FILCAR ENGINEERING SL
- RO & VE ENGINEERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16259 , F 49, S 8, H M 275942, I/A 10 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Empresa: FILCAR ENGINEERING SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 1º.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16259 , F 49, S 8, H M 275942, I/A 10 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Empresa: FILCAR ENGINEERING SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16259 , F 49, S 8, H M 275942, I/A 10 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Empresa: FILCAR ENGINEERING SL
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16259 , F 48, S 8, H M 275942, I/A 9 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Empresa: FILCAR ENGINEERING SL
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16259 , F 48, S 8, H M 275942, I/A 9 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Empresa: FILCAR ENGINEERING SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16259 , F 48, S 8, H M 275942, I/A 9 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Empresa: FILCAR ENGINEERING SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16259 , F 48, S 8, H M 275942, I/A 8 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Empresa: FILCAR ENGINEERING SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16259 , F 48, S 8, H M 275942, I/A 7 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Empresa: FILCAR ENGINEERING SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-28