FIDELIO TURISTIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Valencia, 181
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social FIDELIO TURISTIC SL
CIF B64753536
Actividad Actividades de los operadores turísticos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Jan Haapanen
VINCULACIONES DE FIDELIO TURISTIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIDELIO TURISTIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anders Pii | Apoderado Mancomunado | 07/03/2018 | 11/12/2018 |
Anders Pii | Vicesecret. | 19/10/2017 | 11/12/2018 |
Anders Pii | Consejero | 19/10/2017 | 11/12/2018 |
Anders Pii | Apoderado Solidario | 19/10/2017 | 11/12/2018 |
Angela Watson | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/03/2018 | 11/12/2018 |
Angela Watson | Apoderado Solidario | 06/02/2018 | 11/12/2018 |
Elias Lecha Adria | Apoderado Mancomunado | 07/03/2018 | 11/12/2018 |
Garcia Suque Pablo Santiago | Apoderado Solidario | 11/11/2015 | 11/12/2018 |
Jan Haapanen | Apoderado Mancomunado | 07/03/2018 | 11/12/2018 |
Jan Haapanen | Presidente | 19/10/2017 | 11/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FIDELIO TURISTIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 173, S 8, H B 359318, I/A 9 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 171, S 8, H B 359318, I/A 8 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 170, S 8, H B 359318, I/A 7 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 170, S 8, H B 359318, I/A 6 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 169, S 8, H B 359318, I/A 5 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO,NUEVO SOCIO "FRIENDLY RENTALS SL" Y AUTORIZAR A SRS.HAAPANEN,MELCHIOR Y PII PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES QUE SEAN ANALOGAS O COMPLEMENTARIAS A LAS DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIED.EN EL MARCO DE SOCIEDAD.DEL GRUPO WYNDHAM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 168, S 8, H B 359318, I/A 4 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 168, S 8, H B 359318, I/A 4 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 168, S 8, H B 359318, I/A 4 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 168, S 8, H B 359318, I/A 3 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: EDUARDO NAVARRETE SANCHEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 168, S 8, H B 359318, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-08