JAN HAAPANEN
Informe ejecutivo de JAN HAAPANEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JAN HAAPANEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUMA STAYS ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 02/07/2021 | |
NUMA STAYS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 08/03/2018 | 02/07/2021 |
NUMA STAYS ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 01/09/2016 | 02/07/2021 |
NUMA STAYS ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 03/01/2019 | 04/06/2019 |
NUMA STAYS ESPAÑA SL | Presidente | 19/08/2016 | 03/01/2019 |
NUMA STAYS ESPAÑA SL | Consejero | 19/08/2016 | 03/01/2019 |
FIDELIO TURISTIC SL | Apoderado Mancomunado | 07/03/2018 | 11/12/2018 |
FIDELIO TURISTIC SL | Presidente | 19/10/2017 | 11/12/2018 |
FIDELIO TURISTIC SL | Consejero | 19/10/2017 | 11/12/2018 |
FIDELIO TURISTIC SL | Apoderado Solidario | 19/10/2017 | 11/12/2018 |
VINCULACIONES DE JAN HAAPANEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAN HAAPANEN
Empresa: FRIENDLY RENTALS SL
Apoderado Mancomunado
- Anders Pii
- Jan Haapanen
- Klaus Melchior
Apoderado Solidario
- Anders Pii
- Anders Pii
- Jan Haapanen
- Jan Haapanen
- Klaus Melchior
- Klaus Melchior
- Puente Orench Jose
- Zubicaray Carro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 55, S 8, H B 278180, I/A 23 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-08
Empresa: FRIENDLY RENTALS SL
Administrador Solidario
- Jan Haapanen
- Klaus Melchior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 54, S 8, H B 278180, I/A 20 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Empresa: FRIENDLY RENTALS SL
Administrador Solidario
- Jan Haapanen
- Klaus Melchior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 54, S 8, H B 278180, I/A 19 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: FRIENDLY RENTALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 54, S 8, H B 278180, I/A 19 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: FRIENDLY RENTALS SL
Apoderado Mancomunado
- Anders Pii
- Elias Lecha Adria
- Jan Haapanen
- Klaus Melchior
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35922 , F 14, S 8, H B 278180, I/A 17 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-08
Empresa: FIDELIO TURISTIC SL
Apoderado Mancomunado
- Anders Pii
- Elias Lecha Adria
- Jan Haapanen
- Klaus Melchior
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 171, S 8, H B 359318, I/A 8 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
Empresa: FIDELIO TURISTIC SL
Apoderado Solidario
- Anders Pii
- Jan Haapanen
- Klaus Melchior
- Puente Orench Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 170, S 8, H B 359318, I/A 6 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
Empresa: FIDELIO TURISTIC SL
Apoderado Solidario
- Anders Pii
- Jan Haapanen
- Klaus Melchior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 169, S 8, H B 359318, I/A 5 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
Empresa: FIDELIO TURISTIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40208 , F 168, S 8, H B 359318, I/A 4 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
Empresa: FRIENDLY RENTALS SL
Apoderado Solidario
- Anders Pii
- Jan Haapanen
- Klaus Melchior
- Puente Orench Jose
- Zubicaray Carro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35922 , F 13, S 8, H B 278180, I/A 15 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-08
VER MAS ACTOS
Información de JAN HAAPANEN
Mostramos los datos de JAN HAAPANEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAN HAAPANEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos