FIDELGES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Duque de Rivas, 4
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FIDELGES SL
CIF B82049438
Capital Social 2302623.32 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Olivares Requena Sergio
VINCULACIONES DE FIDELGES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FIDELGES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Criado Deltell Maria Belen | Consejero | 23/10/2019 | 30/04/2020 |
Criado Dominguez David | Consejero | 23/10/2019 | 30/04/2020 |
Criado Dominguez David | Apoderado Solidario | 04/12/2019 | 30/04/2020 |
Fernandez De La Reguera Mendez Octavio | Secretario No Consejero | 23/10/2019 | 30/04/2020 |
Gonzalez Quintana Raul | Apoderado | 15/04/2020 | 30/04/2020 |
Olivares Requena Sergio | Presidente | 23/10/2019 | 30/04/2020 |
Olivares Requena Sergio | Consejero | 23/10/2019 | 30/04/2020 |
Criado Deltell Lorenzo | Consejero | 23/10/2019 | |
Criado Deltell Maria Belen | Consejero Delegado Mancomunado | 05/12/2011 | 23/10/2019 |
Criado Deltell Maria Belen | Presidente | 05/12/2011 | 23/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FIDELGES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 157, S 8, H M 213133, I/A 11 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 157, S 8, H M 213133, I/A 11 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 157, S 8, H M 213133, I/A 10 (15/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 156, S 8, H M 213133, I/A 9 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 156, S 8, H M 213133, I/A 8 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 156, S 8, H M 213133, I/A 8 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
- SE RENUMERAN LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 155, S 8, H M 213133, I/A 7 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-28
Capital Anterior: | 2.392.581,00 | Euros |
Disminución de capital | 89.957,68 | Euros |
Capital Actual: | 2.302.623,32 | Euros |
Porcentaje: | 3,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 155, S 8, H M 213133, I/A 7 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 154, S 8, H M 213133, I/A 6 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 154, S 8, H M 213133, I/A 6 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-28