CRIADO DOMINGUEZ DAVID
Informe ejecutivo de CRIADO DOMINGUEZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRIADO DOMINGUEZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIDELGES SL | Consejero | 23/10/2019 | 30/04/2020 |
FIDELGES SL | Apoderado Solidario | 04/12/2019 | 30/04/2020 |
FIDELGES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 05/12/2011 | 23/10/2019 |
FIDELGES SL | Consejero | 05/12/2011 | 23/10/2019 |
VINCULACIONES DE CRIADO DOMINGUEZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRIADO DOMINGUEZ DAVID
Empresa: FIDELGES SL
Apoderado Solidario
- Criado Dominguez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 156, S 8, H M 213133, I/A 9 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-28
Empresa: FIDELGES SL
Consejero
- Criado Deltell Maria Belen
- Criado Dominguez David
- Olivares Requena Sergio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 156, S 8, H M 213133, I/A 8 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: FIDELGES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Criado Deltell Maria Belen
- Criado Deltell Maria De La Paloma
- Criado Deltell Maria Del Pilar
- Criado Dominguez David
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 156, S 8, H M 213133, I/A 8 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: FIDELGES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Criado Deltell Maria Belen
- Criado Deltell Maria De La Paloma
- Criado Deltell Maria Del Pilar
- Criado Dominguez David
Consejero
- Criado Dominguez David
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13167 , F 154, S 8, H M 213133, I/A 6 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-28
Información de CRIADO DOMINGUEZ DAVID
Mostramos los datos de CRIADO DOMINGUEZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRIADO DOMINGUEZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos