FI PHARMA HEALTH&SCIENCES SL - EXTINGUIDA
Razón Social FI PHARMA HEALTH&SCIENCES SL
CIF B98868854
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/11/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario CHABRIERES HOLDING SA
VINCULACIONES DE FI PHARMA HEALTH&SCIENCES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FI PHARMA HEALTH&SCIENCES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHABRIERES HOLDING SA | Socio Unico | 04/05/2023 | 24/05/2024 |
CHABRIERES HOLDING SA | Administrador Unico | 14/03/2023 | 24/05/2024 |
CHABRIERES HOLDING SA | Liquidador Unico | 24/05/2024 | 24/05/2024 |
Du Peage Olivier Regis Jean-marie Denis | Apoderado Solidario | 24/05/2023 | 24/05/2024 |
Hardouin Ludovic-pierre-jean | Apoderado Solidario | 24/05/2023 | 24/05/2024 |
Ciscar Olmos Ignacio | Administrador Unico | 25/11/2021 | 14/03/2023 |
ORTIZ RUIZ JAVIER | Administrador Unico | 29/11/2016 | 25/11/2021 |
ACTOS BORME DE FI PHARMA HEALTH&SCIENCES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 173491, I/A 7 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 173491, I/A 7 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 173491, I/A 7 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 173491, I/A 7 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 173491, I/A 7 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10202, L 7484, F 104, S 8, H V 173491, I/A 5 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10202, L 7484, F 104, S 8, H V 173491, I/A 4 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-46
- Doña CHRISTINE FRANCOISE MARIE DINES DU PEAGE, NIE Z0389336-C, ha sido designada persona física representante de la Mercantil "CHABRIERES HOLDING SAS", CIF N0259273A, Administradora única de "FI PHARMA HEALTH"SCIENCES SL". CIF B-98.868.854
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10202, L 7484, F 104, S 8, H V 173491, I/A 3 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10202, L 7484, F 104, S 8, H V 173491, I/A 3 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10202, L 7484, F 104, S 8, H V 173491, I/A 3 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-46