CISCAR OLMOS IGNACIO
Informe ejecutivo de CISCAR OLMOS IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CISCAR OLMOS IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FI PHARMA HEALTH&SCIENCES SL | Administrador Unico | 25/11/2021 | 14/03/2023 |
ORTOVAL SA | Administrador Unico | 18/09/2015 | 17/09/2021 |
VINCULACIONES DE CISCAR OLMOS IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CISCAR OLMOS IGNACIO
Empresa: FI PHARMA HEALTH&SCIENCES SL
Administrador Unico
- Ciscar Olmos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10202, L 7484, F 104, S 8, H V 173491, I/A 3 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-46
Empresa: FI PHARMA HEALTH&SCIENCES SL
Administrador Unico
- Ciscar Olmos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10202, L 7484, F 103, S 8, H V 173491, I/A 2 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-46
Empresa: ORTOVAL SA
Administrador Unico
- Ciscar Olmos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4465, L 1777, F 86, S 8, H V 25194, I/A 24 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-46
Empresa: ORTOVAL SA
Administrador Unico
- Ciscar Olmos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4465, L 1777, F 86, S 8, H V 25194, I/A 23 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-46
Empresa: ORTOVAL SA
Administrador Unico
- Ciscar Olmos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4465, L 1777, F 85, S 8, H V 25194, I/A 21 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-46
Información de CISCAR OLMOS IGNACIO
Mostramos los datos de CISCAR OLMOS IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CISCAR OLMOS IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos