FERROMECANICA SA - EXTINGUIDA
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social FERROMECANICA SA
CIF A08360786
Actividad Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Farres Abad Joan
VINCULACIONES DE FERROMECANICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERROMECANICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Farres Abad Joan | Administrador Unico | 03/05/2021 | 15/08/2024 |
Farres Abad Joan | Administrador Unico | 09/04/2015 | 03/05/2021 |
Farres Abad Joan | Administrador Unico | 09/02/2009 | 09/04/2015 |
Balcells Segala Ramon | Apoderado | 14/01/2011 |
ACTOS BORME DE FERROMECANICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 11339, I/A 27 (15/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 11339, I/A 27 (15/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31538 , F 69, S 8, H B 11339, I/A 26 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31538 , F 69, S 8, H B 11339, I/A 25 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31538 , F 69, S 8, H B 11339, I/A 24 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.29.- MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31538 , F 69, S 8, H B 11339, I/A 23 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31538 , F 69, S 8, H B 11339, I/A 23 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-08