FARRES ABAD JOAN
Informe ejecutivo de FARRES ABAD JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FARRES ABAD JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERROMECANICA SL | Administrador Unico | 15/08/2024 | |
JC&RM PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 15/08/2024 |
VINCULACIONES DE FARRES ABAD JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRES ABAD JOAN
Empresa: FERROMECANICA SL
Administrador Unico
- Farres Abad Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620407, I/A 1 (15/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: JC&RM PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Farres Abad Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620406, I/A 1 (15/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: FERROMECANICA SA
Administrador Unico
- Farres Abad Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31538 , F 69, S 8, H B 11339, I/A 26 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-08
Empresa: FERROMECANICA SA
Administrador Unico
- Farres Abad Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31538 , F 69, S 8, H B 11339, I/A 25 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-08
Empresa: FERROMECANICA SA
Administrador Unico
- Farres Abad Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31538 , F 69, S 8, H B 11339, I/A 23 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-08
Empresa: FERROMECANICA SA
Administrador Unico
- Farres Abad Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31538 , F 69, S 8, H B 11339, I/A 23 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-08
Información de FARRES ABAD JOAN
Mostramos los datos de FARRES ABAD JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRES ABAD JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos