RED ROSE CONSULTING SLNE - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Castilla, 3
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RED ROSE CONSULTING SLNE
CIF B85686053
Capital Social 3012.0 Euros
Fecha de Constitución 24/04/2009
Nombres Anteriores
- FERRER CABALLERO ROSA MARIA 002491785P SLNE
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RED ROSE CONSULTING SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RED ROSE CONSULTING SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fedriani Eznarriaga Francisco Javier | Apoderado | 11/02/2010 | 20/04/2016 |
Ferrer Caballero Rosa Maria | Administrador Unico | 27/04/2009 | 20/04/2016 |
Frediani Eznarriaga Francisco Javier Luis | Liquidador | 20/04/2016 | 20/04/2016 |
ACTOS BORME DE RED ROSE CONSULTING SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78 , F 49, S 9, H M 1809, I/A 4 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78 , F 49, S 9, H M 1809, I/A 4 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78 , F 49, S 9, H M 1809, I/A 4 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78 , F 49, S 9, H M 1809, I/A 4 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78 , F 48, S 9, H M 1809, I/A 3 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-28
- RED ROSE CONSULTING SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78 , F 47, S 9, H M 1809, I/A 2 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1. Denominación.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78 , F 47, S 9, H M 1809, I/A 2 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78 , F 46, S 9, H M 1809, I/A 1 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-28
Dirección:PLAZA CASTILLA 3 6º C3 (MADRID)
Comienzo de operaciones:24/04/09
Capital:3.012,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD DE COMUNICACIONES;ACTIVIDAD DE INTERMEDIACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78 , F 46, S 9, H M 1809, I/A 1 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-28