AGROALIMENTARIA FERNANDEZ PASALODOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Portillo
Provincia Valladolid
Razón Social AGROALIMENTARIA FERNANDEZ PASALODOS SL
CIF B47032537
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Nombres Anteriores
- FERNANDEZ PASALODOS SAT
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único AGROPECUARIAS LA FLORIDA SL
Propietario AGROPECUARIAS LA FLORIDA SL
VINCULACIONES DE AGROALIMENTARIA FERNANDEZ PASALODOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGROALIMENTARIA FERNANDEZ PASALODOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Charveux Christophe Gabriel | Apoderado | 08/05/2013 | 06/06/2016 |
Elorza Guisasola Ivon | Apoderado | 08/10/2012 | 06/06/2016 |
Elorza Martin De Oliva Mikel | Apoderado | 08/10/2012 | 06/06/2016 |
Le Coutour Louise Marie | Apoderado | 08/10/2012 | 06/06/2016 |
AGROPECUARIAS LA FLORIDA SL | Socio Unico | 12/09/2012 | 10/05/2016 |
AGROPECUARIAS LA FLORIDA SL | Administrador Unico | 24/03/2015 | 10/05/2016 |
Joseph Totel Bertrand Roger | Administrador Solidario | 28/03/2014 | 24/03/2015 |
Le Coutour Louise Marie | Administrador Solidario | 28/03/2014 | 24/03/2015 |
Prim'co S.A.S | Administrador Unico | 08/05/2013 | 28/03/2014 |
Abos Aldanondo Laya | Vicesecretario No Consejero | 08/10/2012 | 08/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGROALIMENTARIA FERNANDEZ PASALODOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 92, S 8, H VA 24998, I/A 11 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 92, S 8, H VA 24998, I/A 11 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-47
- Nota marginal de cierre registral de la sociedad por el plazo de seis meses de conformidad con lo preceptuado por el artículo 231 RRM al ser absorbida por la sociedad "Agropecuarias La Florida S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 92, S 8, H VA 24998, I/A 10 N (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-47
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 92, S 8, H VA 24998, I/A 10 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 92, S 8, H VA 24998, I/A 10 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 92, S 8, H VA 24998, I/A 10 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-47
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 91, S 8, H VA 24998, I/A 9 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 91, S 8, H VA 24998, I/A 9 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 91, S 8, H VA 24998, I/A 9 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 90, S 8, H VA 24998, I/A 8 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-47