LE COUTOUR LOUISE MARIE
Informe ejecutivo de LE COUTOUR LOUISE MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LE COUTOUR LOUISE MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROALIMENTARIA FERNANDEZ PASALODOS SL | Apoderado | 08/10/2012 | 06/06/2016 |
AGROALIMENTARIA FERNANDEZ PASALODOS SL | Administrador Solidario | 28/03/2014 | 24/03/2015 |
VINCULACIONES DE LE COUTOUR LOUISE MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LE COUTOUR LOUISE MARIE
Administrador Solidario
- Joseph Totel Bertrand Roger
- Le Coutour Louise Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 92, S 8, H VA 24998, I/A 10 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-47
Administrador Solidario
- Joseph Totel Bertrand Roger
- Le Coutour Louise Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 91, S 8, H VA 24998, I/A 9 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-47
Apoderado
- Le Coutour Louise Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 88, S 8, H VA 24998, I/A 5 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-47
Información de LE COUTOUR LOUISE MARIE
Mostramos los datos de LE COUTOUR LOUISE MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LE COUTOUR LOUISE MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos