FERCOLOR SA - EXTINGUIDA
Municipio Ontinyent
Provincia Valencia
Razón Social FERCOLOR SA
CIF A46210787
Actividad Acabado de textiles
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Peiro Pla Ricardo Javier
VINCULACIONES DE FERCOLOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERCOLOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peiro Andreu Joaquin | Consejero Delegado Solidario | 24/10/2016 | 07/02/2017 |
Peiro Andreu Joaquin | Consejero | 11/11/2011 | 07/02/2017 |
Peiro Borreda Rafael | Consejero Delegado Solidario | 24/10/2016 | 07/02/2017 |
Peiro Borreda Rafael | Secretario | 11/11/2011 | 07/02/2017 |
Peiro Borreda Rafael | Consejero | 11/11/2011 | 07/02/2017 |
Peiro Pla Ricardo Javier | Presidente | 11/11/2011 | 07/02/2017 |
Peiro Pla Ricardo Javier | Consejero | 11/11/2011 | 07/02/2017 |
Peiro Andreu Joaquin | Consejero Delegado Solidario | 11/11/2011 | 13/10/2016 |
Peiro Borreda Rafael | Consejero Delegado Solidario | 11/11/2011 | 13/10/2016 |
Peiro Pla Ricardo Javier | Consejero Delegado Solidario | 11/11/2011 | 13/10/2016 |
ACTOS BORME DE FERCOLOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082, L 1394, F 204, S 8, H V 18850, I/A 14 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082, L 1394, F 204, S 8, H V 18850, I/A 14 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-46
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082, L 1394, F 204, S 8, H V 18850, I/A 13 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082, L 1394, F 203, S 8, H V 18850, I/A 12 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-46
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082, L 1394, F 203, S 8, H V 18850, I/A 12 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-46
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082, L 1394, F 203, S 8, H V 18850, I/A 11 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-138-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-46