PEIRO BORREDA RAFAEL
Informe ejecutivo de PEIRO BORREDA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEIRO BORREDA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SA DE TINTES SANZ | Administrador Unico | 09/11/2011 | 21/02/2017 |
FERCOLOR SA | Consejero Delegado Solidario | 24/10/2016 | 07/02/2017 |
FERCOLOR SA | Secretario | 11/11/2011 | 07/02/2017 |
FERCOLOR SA | Consejero | 11/11/2011 | 07/02/2017 |
FERCOLOR SA | Consejero Delegado Solidario | 11/11/2011 | 13/10/2016 |
FERCOLOR 1991 SA | Consejero Delegado Solidario | 17/07/2012 | |
FERCOLOR 1991 SA | Presidente | 17/07/2012 | |
FERCOLOR 1991 SA | Consejero | 17/07/2012 | |
FERCOLOR 1991 SA | Liquidador Unico | 17/07/2012 | 17/07/2012 |
VINCULACIONES DE PEIRO BORREDA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEIRO BORREDA RAFAEL
Empresa: SA DE TINTES SANZ
Administrador Unico
- Peiro Borreda Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338, L 1650, F 88, S 8, H V 22403, I/A 16 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-46
Empresa: FERCOLOR SA
Consejero Delegado Solidario
- Peiro Andreu Joaquin
- Peiro Borreda Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082, L 1394, F 204, S 8, H V 18850, I/A 13 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-46
Empresa: FERCOLOR SA
Consejero
- Peiro Andreu Joaquin
- Peiro Borreda Rafael
- Peiro Pla Ricardo Javier
Presidente
Secretario
- Peiro Borreda Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082, L 1394, F 203, S 8, H V 18850, I/A 12 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-46
Empresa: FERCOLOR SA
Consejero Delegado Solidario
- Peiro Andreu Joaquin
- Peiro Borreda Rafael
- Peiro Pla Ricardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082, L 1394, F 203, S 8, H V 18850, I/A 12 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-46
Empresa: SA DE TINTES SANZ
Administrador Unico
- Peiro Borreda Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338, L 1650, F 87, S 8, H V 22403, I/A 12 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-46
Empresa: FERCOLOR 1991 SA
Liquidador Unico
- Peiro Borreda Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091, L 1403, F 194, S 8, H V 18966, I/A 15 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-46
Empresa: FERCOLOR 1991 SA
Consejero Delegado Solidario
- Peiro Andreu Joaquin
- Peiro Borreda Rafael
Consejero
- De Torres Romo Miguel Angel
- Peiro Andreu Joaquin
- Peiro Borreda Rafael
Presidente
- Peiro Borreda Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091, L 1403, F 194, S 8, H V 18966, I/A 15 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-46
Empresa: FERCOLOR SA
Consejero Delegado Solidario
- Peiro Andreu Joaquin
- Peiro Borreda Rafael
- Peiro Pla Ricardo Javier
Consejero
- Peiro Andreu Joaquin
- Peiro Borreda Rafael
- Peiro Pla Ricardo Javier
Presidente
Secretario
- Peiro Borreda Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082, L 1394, F 203, S 8, H V 18850, I/A 11 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-46
Empresa: SA DE TINTES SANZ
Administrador Unico
- Peiro Borreda Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338, L 1650, F 87, S 8, H V 22403, I/A 11 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-46
Información de PEIRO BORREDA RAFAEL
Mostramos los datos de PEIRO BORREDA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEIRO BORREDA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos