FERCARTON SL - EXTINGUIDA
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Razón Social FERCARTON SL
CIF B80732514
Actividad Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
Fecha de Constitución 10/03/1993
Página Web www.procarton.net
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Fernandez Fernandez Oscar
Auditor ARNAUDIT SLP
VINCULACIONES DE FERCARTON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERCARTON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARNAUDIT SLP | Auditor | 08/01/2014 | 03/11/2020 |
Fernandez Fernandez Jose Antonio | Consejero | 29/04/2019 | 03/11/2020 |
Fernandez Fernandez Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2019 | 03/11/2020 |
Fernandez Fernandez Oscar | Presidente | 29/04/2019 | 03/11/2020 |
Fernandez Fernandez Oscar | Consejero | 29/04/2019 | 03/11/2020 |
Fernandez Fernandez Oscar | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2019 | 03/11/2020 |
Muñoz Carrizo Angel | Consejero | 29/04/2019 | 03/11/2020 |
Muñoz Carrizo Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2019 | 03/11/2020 |
Tutor Rubio Angel | Secretario | 29/04/2019 | 03/11/2020 |
Tutor Rubio Angel | Consejero | 29/04/2019 | 03/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FERCARTON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856 , F 86, S 8, H M 99196, I/A 16 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856 , F 86, S 8, H M 99196, I/A 16 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856 , F 85, S 8, H M 99196, I/A 15 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856 , F 85, S 8, H M 99196, I/A 14 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856 , F 84, S 8, H M 99196, I/A 13 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856 , F 83, S 8, H M 99196, I/A 12 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856 , F 83, S 8, H M 99196, I/A 12 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
- INHABILITADO DON JOSE ANTONIO FERNANDEZ LOJO, CON DNI 33199449F, POR UN PERIODO DE 9 MESES POR SENTENCIA NUMERO 210/2018 DEL JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 2 DE ALCALA DE HANARES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856 , F 1, S 8, H M 99196, I/A 8-M (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856 , F 83, S 8, H M 99196, I/A 11 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856 , F 82, S 8, H M 99196, I/A 10 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28