FENIX P C SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social FENIX P C SL
CIF B62959861
Capital Social 1296180.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FENIX P C SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FENIX P C SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAQUIDETER SA | Liquidador | 08/08/2016 | 08/08/2016 |
FAQUIDETER SA | Consejero | 14/10/2009 | 08/08/2016 |
FAQUIDETER SA | Secretario | 14/10/2009 | 08/08/2016 |
INVERSIONS V.S. MONTILIVI SL | Consejero | 14/10/2009 | 08/08/2016 |
Lazaro Marce Cristina | REPR.143 RRM | 08/08/2016 | 08/08/2016 |
Lazaro Marce Cristina | REPR.143 RRM | 14/10/2009 | 08/08/2016 |
Lazaro Marce Francisco | Presidente | 14/10/2009 | 08/08/2016 |
Lazaro Marce Francisco | Consejero | 14/10/2009 | 08/08/2016 |
Vila Vila Nicolau | REPR.143 RRM | 14/10/2009 | 08/08/2016 |
INVERSIONS V S MONTILVI SL | Consejero | 14/10/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FENIX P C SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35031 , F 103, S 8, H B 258597, I/A 8 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35031 , F 103, S 8, H B 258597, I/A 8 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35031 , F 103, S 8, H B 258597, I/A 8 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
Capital Anterior: | 300.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 996.180,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.296.180,00 | Euros |
Porcentaje: | 332,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35031 , F 101, S 8, H B 258597, I/A 7 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-9-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.12.-REGULACION CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35031 , F 100, S 8, H B 258597, I/A 6 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35031 , F 100, S 8, H B 258597, I/A 6 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35031 , F 100, S 8, H B 258597, I/A 6 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-08