VILA VILA NICOLAU
Informe ejecutivo de VILA VILA NICOLAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILA VILA NICOLAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAMIMAR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 10/11/2021 |
VINCULACIONES DE VILA VILA NICOLAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA VILA NICOLAU
Empresa: GAMIMAR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Vila Vila Nicolau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44489 , F 86, S 8, H B 457604, I/A 5 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-08
Empresa: GAMIMAR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Lazaro Marce Francisco
- Vila Vila Nicolau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44489 , F 86, S 8, H B 457604, I/A 5 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-08
Empresa: GAMIMAR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Lazaro Marce Francisco
- Vila Vila Nicolau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44489 , F 86, S 8, H B 457604, I/A 4 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Empresa: FENIX P C SL
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
- Lazaro Marce Cristina
- Lazaro Marce Cristina
- Vila Vila Nicolau
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35031 , F 103, S 8, H B 258597, I/A 8 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
Empresa: FENIX P C SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35031 , F 100, S 8, H B 258597, I/A 6 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Empresa: FENIX P C SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35031 , F 100, S 8, H B 258597, I/A 6 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Información de VILA VILA NICOLAU
Mostramos los datos de VILA VILA NICOLAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA VILA NICOLAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos