FELOW SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Sobradiel, 38
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FELOW SL
CIF B78915642
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- FELOW SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FELOW SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FELOW SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acitores Seseña Maria Victoria | Administrador Unico | 23/10/2017 | 07/11/2019 |
Serrano Acitores Francisco Antonio | Apoderado | 12/12/2017 | 07/11/2019 |
Serrano Acitores Jose Manuel | Apoderado | 12/12/2017 | 07/11/2019 |
Serrano Acitores Maria Victoria | Apoderado | 12/12/2017 | 07/11/2019 |
Serrano Alberca Tomas De Aquino Miguel | Apoderado | 23/11/2016 | 07/11/2019 |
Acitores Seseña Maria Victoria | Administrador Solidario | 16/01/2015 | 23/10/2017 |
Francisco Antonio Serrano Alberca | Administrador Solidario | 16/01/2015 | 23/10/2017 |
Serrano Alberca Francisco Antonio | Administrador Unico | 26/09/2014 | 16/01/2015 |
Serrano Alberca Francisco Antonio | Administrador Mancomunado | 10/09/2013 | 26/09/2014 |
Serrano Alberca Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 10/09/2013 | 26/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FELOW SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 53, S 8, H M 49554, I/A 39 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 53, S 8, H M 49554, I/A 39 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 53, S 8, H M 49554, I/A 39 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 53, S 8, H M 49554, I/A 39 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
- CAMBIO DE NIF DE LA SOCIEDAD SIENDO EL ACTUAL B78915642
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 45, S 8, H M 49554, I/A 33/M (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 50, S 8, H M 49554, I/A 37 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 51, S 8, H M 49554, I/A 38 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 49, S 8, H M 49554, I/A 36 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
- RONDA DE SOBRADIEL, 38 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 48, S 8, H M 49554, I/A 35 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 48, S 8, H M 49554, I/A 35 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28