SERRANO ACITORES MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de SERRANO ACITORES MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SERRANO ACITORES MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES SERRACIT ALFA SL | Administrador Solidario | 21/03/2022 | |
FUENTELUCHA SL | Administrador Solidario | 16/02/2022 | |
GOLDEN GEMINI CAPITAL PARTNERS SL | Administrador Solidario | 20/05/2020 | |
GOLDEN GEMINI CAPITAL PARTNERS SL | Apoderado | 19/06/2019 | |
INVERSIONES SERRACIT ALFA SL | Apoderado | 05/12/2017 | |
FUENTELUCHA SL | Apoderado | 30/11/2017 | |
INVERSIONES SERRACIT ALFA SL | Apoderado | 11/10/2012 |
VINCULACIONES DE SERRANO ACITORES MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO ACITORES MARIA VICTORIA
Empresa: INVERSIONES SERRACIT ALFA SL
Administrador Solidario
- Serrano Acitores Jose Manuel
- Serrano Acitores Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33052 , F 129, S 8, H M 428859, I/A 19 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
Empresa: FUENTELUCHA SL
Administrador Solidario
- Serrano Acitores Francisco Antonio
- Serrano Acitores Jose Manuel
- Serrano Acitores Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39553 , F 172, S 8, H M 71270, I/A 37 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Empresa: SPARTANHACK SL
Administrador Solidario
- Serrano Acitores Francisco Antonio
- Serrano Acitores Jose Manuel
- Serrano Acitores Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37081 , F 128, S 8, H M 662027, I/A 6 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-28
Empresa: FELOW SL
Apoderado
- Serrano Acitores Francisco Antonio
- Serrano Acitores Jose Manuel
- Serrano Acitores Maria Victoria
- Serrano Alberca Tomas De Aquino Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 53, S 8, H M 49554, I/A 39 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Empresa: SPARTANHACK SL
Apoderado
- Serrano Acitores Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37081 , F 125, S 8, H M 662027, I/A 4 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Empresa: FELOW SL
Apoderado
- Serrano Acitores Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22570 , F 51, S 8, H M 49554, I/A 38 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: INVERSIONES SERRACIT ALFA SL
Apoderado
- Serrano Acitores Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33052 , F 121, S 8, H M 428859, I/A 12 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Empresa: FUENTELUCHA SL
Apoderado
- Serrano Acitores Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36411 , F 107, S 8, H M 71270, I/A 31 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Empresa: BLACK PHOENIX CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Serrano Acitores Jose Manuel
- Serrano Acitores Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 141, S 8, H M 550387, I/A 4 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
Empresa: BLACK PHOENIX CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Serrano Acitores Francisco Antonio
- Serrano Acitores Jose Manuel
- Serrano Acitores Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 140, S 8, H M 550387, I/A 3 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
VER MAS ACTOS
Información de SERRANO ACITORES MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de SERRANO ACITORES MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO ACITORES MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos