FELICIA RESIDENCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Valdealmendros, 6
Código Postal 28708
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Razón Social FELICIA RESIDENCIAL SL
CIF B84208271
Capital Social 2766632.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 31/12/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FELICIA RESIDENCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FELICIA RESIDENCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Haro Cordero Alfonso Enrique | Consejero | 20/07/2012 | 03/09/2021 |
De Haro Cordero Francisco Javier | Consejero Delegado Mancomunado | 20/07/2012 | 03/09/2021 |
De Haro Cordero Francisco Javier | Presidente | 20/07/2012 | 03/09/2021 |
De Haro Cordero Francisco Javier | Liquidador | 03/09/2021 | 03/09/2021 |
De Haro Cordero Francisco Javier | Consejero | 20/07/2012 | 03/09/2021 |
De Haro Cordero Juan Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 20/07/2012 | 03/09/2021 |
De Haro Cordero Juan Carlos | Consejero | 20/07/2012 | 03/09/2021 |
De Haro Cordero Maria-isabel | Secretario | 20/07/2012 | 03/09/2021 |
De Haro Cordero Maria-isabel | Consejero | 20/07/2012 | 03/09/2021 |
De Haro Juarez Gregorio | Administrador Unico | 20/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FELICIA RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 35, S 8, H M 369737, I/A 9 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 35, S 8, H M 369737, I/A 9 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 35, S 8, H M 369737, I/A 9 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 35, S 8, H M 369737, I/A 9 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-28
Capital Anterior: | 2.502.720,00 | Euros |
Aumento de capital: | 263.912,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.766.632,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 34, S 8, H M 369737, I/A 8 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
Capital Anterior: | 2.844.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 341.280,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.502.720,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 34, S 8, H M 369737, I/A 8 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 33, S 8, H M 369737, I/A 7 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 33, S 8, H M 369737, I/A 7 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 33, S 8, H M 369737, I/A 7 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 33, S 8, H M 369737, I/A 6 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-28