DE HARO CORDERO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de DE HARO CORDERO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE HARO CORDERO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANTEO DE HARCORELIA SICAV | Presidente | 24/11/2014 | |
TANTEO DE HARCORELIA SICAV | Consejero | 25/10/2012 |
VINCULACIONES DE DE HARO CORDERO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE HARO CORDERO FRANCISCO JAVIER
Empresa: FELICIA RESIDENCIAL SL
Liquidador
- De Haro Cordero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 35, S 8, H M 369737, I/A 9 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-28
Empresa: FELICIA RESIDENCIAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Haro Cordero Francisco Javier
- De Haro Cordero Juan Carlos
Consejero
- De Haro Cordero Alfonso Enrique
- De Haro Cordero Francisco Javier
- De Haro Cordero Juan Carlos
- De Haro Cordero Maria-isabel
Presidente
- De Haro Cordero Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 35, S 8, H M 369737, I/A 9 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-28
Empresa: TANTEO DE HARCORELIA SICAV
Consejero
- De Haro Cordero Francisco Javier
Presidente
- De Haro Cordero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36483 , F 1, S 8, H M 285100, I/A 22 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-28
Empresa: TANTEO DE HARCORELIA SICAV
Consejero
Presidente
- De Haro Cordero Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16701 , F 34, S 8, H M 285100, I/A 13 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-28
Empresa: TANTEO DE HARCORELIA SICAV
Consejero
- De Haro Cordero Francisco Javier
- De Haro Cordero Gregorio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16701 , F 34, S 8, H M 285100, I/A 12 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-28
Empresa: FELICIA RESIDENCIAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Haro Cordero Francisco Javier
- De Haro Cordero Juan Carlos
Consejero
- De Haro Cordero Alfonso Enrique
- De Haro Cordero Francisco Javier
- De Haro Cordero Juan Carlos
- De Haro Cordero Maria-isabel
Presidente
- De Haro Cordero Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 33, S 8, H M 369737, I/A 7 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-28
Información de DE HARO CORDERO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de DE HARO CORDERO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE HARO CORDERO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos