FEDERAL EXPRESS CORPORATION - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social FEDERAL EXPRESS CORPORATION
CIF W4002998E
Actividad Otras actividades postales y de correos
Página Web www.fedex.com/us/about/
VINCULACIONES DE FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Acosta Luis | Apoderado | 22/12/2008 | 20/09/2022 |
Alvarez Regino Ana | Apoderado | 20/09/2022 | |
Amat Monfort Jordi | Apoderado | 22/12/2008 | 20/09/2022 |
Andaluz Perez Jose Luis | Apoderado | 20/09/2022 | |
Andreu Fernandez Antonio | Apoderado | 20/09/2022 | |
Bravo Siraqyan Sebastian Alberto Jesus | Apoderado Mancomunado | 20/09/2022 | |
Bustamante Rene | Apoderado | 06/08/2013 | 20/09/2022 |
Bustillo Muñoz Cristina | Apoderado | 20/09/2022 | |
Campoy Moreno David | Apoderado | 06/08/2013 | 20/09/2022 |
Cerezo Martinez Silvia | Apoderado Solidario | 02/03/2015 | 20/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 33, S 8, H M 240256, I/A 23 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Acosta Luis
- Alvarez Regino Ana
- Alvarez Regino Ana
- Amat Monfort Jordi
- Andaluz Perez Jose Luis
- Andreu Fernandez Antonio
- Bustamante Rene
- Bustillo Muñoz Cristina
- Campoy Moreno David
- Diez Crespo Rosalia
- Diez Vergara Maitane
- Federal Express European Services Inc
- Flores Garcia Francisco Javier
- Ibrahim Musa Lopez De Medrano David
- Jansson Helena Kristina
- Loechel David James
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Monterde Artal David
- Ortiz Alonso Jose Maria
- Palacios Gonzalez Laura
- Perez Navas Monica
- Richart Nieto Javier
- Richart Nieto Javier
- Stevens Dominique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 33, S 8, H M 240256, I/A 23 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Repre.Fiscal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 33, S 8, H M 240256, I/A 23 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 32, S 8, H M 240256, I/A 22 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 32, S 8, H M 240256, I/A 22 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
- Nombramiento de cargos en la matríz. Doña Elise L. Jordan, Consejero Clase II; y don C. Edward Klank III, Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 31, S 8, H M 240256, I/A 21 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 31, S 8, H M 240256, I/A 20 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 31, S 8, H M 240256, I/A 19 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Apoderado Solidario
Repre.Fiscal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 29, S 8, H M 240256, I/A 18 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 29, S 8, H M 240256, I/A 18 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-28