MANSO CUELLAR FERNANDO
Informe ejecutivo de MANSO CUELLAR FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANSO CUELLAR FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEDERAL EXPRESS CORPORATION | Apoderado Solidario | 16/02/2021 | 20/09/2022 |
FEDERAL EXPRESS CORPORATION | Apoderado | 05/01/2012 | 16/02/2021 |
FEDEX SPAIN SL | Apoderado | 28/04/2009 | 22/01/2020 |
FEDERAL EXPRESS CORPORATION | Apoderado Mancomunado | 06/08/2013 |
VINCULACIONES DE MANSO CUELLAR FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANSO CUELLAR FERNANDO
Empresa: FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Acosta Luis
- Alvarez Regino Ana
- Alvarez Regino Ana
- Amat Monfort Jordi
- Andaluz Perez Jose Luis
- Andreu Fernandez Antonio
- Bustamante Rene
- Bustillo Muñoz Cristina
- Campoy Moreno David
- Diez Crespo Rosalia
- Diez Vergara Maitane
- Federal Express European Services Inc
- Flores Garcia Francisco Javier
- Ibrahim Musa Lopez De Medrano David
- Jansson Helena Kristina
- Loechel David James
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Monterde Artal David
- Ortiz Alonso Jose Maria
- Palacios Gonzalez Laura
- Perez Navas Monica
- Richart Nieto Javier
- Richart Nieto Javier
- Stevens Dominique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 33, S 8, H M 240256, I/A 23 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Empresa: FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Apoderado Solidario
- Manso Cuellar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 32, S 8, H M 240256, I/A 22 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
Empresa: FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Apoderado Solidario
- Manso Cuellar Fernando
Apoderado
- Becerril Avendaño Susana
- Becerril Avendaño Susana
- Davis Harold D
- Manso Cuellar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 32, S 8, H M 240256, I/A 22 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
Empresa: FEDEX SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30337 , F 9, S 8, H M 226984, I/A 39 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Empresa: FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Apoderado Mancomunado
- Hartney John David
- Manso Cuellar Fernando
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 28, S 8, H M 240256, I/A 17 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-28
Empresa: FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Apoderado
- Manso Cuellar Fernando
- Richart Nieto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14516 , F 45, S 8, H M 240256, I/A 16 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Empresa: FEDEX SPAIN SL
Apoderado
- Carrara Renato
- Manso Cuellar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19055 , F 25, S 8, H M 226984, I/A 19 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-28
Información de MANSO CUELLAR FERNANDO
Mostramos los datos de MANSO CUELLAR FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANSO CUELLAR FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos