MICONSOLTEC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Esteban de Gormaz, 20
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MICONSOLTEC SL
CIF B83915165
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 02/03/2004
Nombres Anteriores
- FAROLEIRO SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Damiana Aparicio Mabel
VINCULACIONES DE MICONSOLTEC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MICONSOLTEC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Damiana Aparicio Mabel | Liquidador | 15/10/2014 | 15/10/2014 |
Damiana Aparicio Mabel | Socio Unico | 20/02/2012 | 15/10/2014 |
Damiana Aparicio Mabel | Administrador Unico | 17/12/2010 | 15/10/2014 |
Aparicio Manrique Juan Miguel | Administrador Solidario | 17/12/2010 | |
Santos Sastre Pilar | Administrador Solidario | 17/12/2010 |
ACTOS BORME DE MICONSOLTEC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19765 , F 106, S 8, H M 347915, I/A 5 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19765 , F 106, S 8, H M 347915, I/A 5 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19765 , F 106, S 8, H M 347915, I/A 5 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19765 , F 106, S 8, H M 347915, I/A 5 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19765 , F 106, S 8, H M 347915, I/A 4 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Empresa: FAROLEIRO SL
- C/ SAN ESTEBAN DE GORMAZ NUMERO 20 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19765 , F 104, S 8, H M 347915, I/A 3 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-28
Empresa: FAROLEIRO SL
- La explotación, venta y promoción de plantas e instalaciones de producciónde energías renovables. Edificación y obra civil, consolidación y preparación de terrenos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19765 , F 104, S 8, H M 347915, I/A 3 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-28
Empresa: FAROLEIRO SL
- MICONSOLTEC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19765 , F 104, S 8, H M 347915, I/A 3 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-28
Empresa: FAROLEIRO SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19765 , F 104, S 8, H M 347915, I/A 3 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-28
Empresa: FAROLEIRO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19765 , F 104, S 8, H M 347915, I/A 3 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-28