GRACIA ECONOMISTES I ASSESSORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sicilia, 335
Código Postal 08025
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRACIA ECONOMISTES I ASSESSORS SL
CIF B59151092
Capital Social 7573.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Página Web www.fargas.com
Nombres Anteriores
- FARGAS ECONOMISTAS Y ASESORES SL
- FARGAS ECONOMISTAS Y ASESORES SLP
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fargas Princep Jose
VINCULACIONES DE GRACIA ECONOMISTES I ASSESSORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRACIA ECONOMISTES I ASSESSORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fargas Princep Jose | Administrador Unico | 15/03/2012 | 12/11/2021 |
Fargas Esteve Marc Albert | Apoderado | 03/08/2011 | 26/02/2015 |
Garcia Moreno Paula | Apoderado | 26/02/2015 | |
Fargas Esteve Julia Elena | Administrador Solidario | 06/10/2009 | 15/03/2012 |
Fargas Princep Jose | Administrador Solidario | 06/10/2009 | 15/03/2012 |
Fargas Princep Jose | Administrador | 06/10/2009 |
ACTOS BORME DE GRACIA ECONOMISTES I ASSESSORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 22, S 8, H B 8085, I/A 22 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 534/2021, AUTO FIRME DE FECHA 30/06/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 22, S 8, H B 8085, I/A 22 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-08
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 22, S 8, H B 8085, I/A 21 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-08
- EXTENDIDA NOTA MARGINAL DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICION A LA FUSION POR EL ACREEDOR "AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ART.44.4 DE LA LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 22, S 8, H B 8085, I/A 20 N (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
- Sociedades absorbidas: FARGAS SOLUTIONS SL
- Sociedades absorbidas: Servicios Integrales De Asesoramiento Empresarial. E-doc Servicios De Procesado De Documentacion Par
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 20, S 8, H B 8085, I/A 20 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Empresa: FARGAS ECONOMISTAS Y ASESORES SL
- CL SICILIA,NUMERO 335, ENTRESUELO A (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 20, S 8, H B 8085, I/A 19 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Empresa: FARGAS ECONOMISTAS Y ASESORES SL
- GRACIA ECONOMISTES I ASSESSORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 20, S 8, H B 8085, I/A 19 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Empresa: FARGAS ECONOMISTAS Y ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 20, S 8, H B 8085, I/A 18 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Empresa: FARGAS ECONOMISTAS Y ASESORES SLP
- ASESORAMIENTO FISCAL,ECONOMICO Y CONTABLE DE EMPRESAS Y DEL ASESORAMIENTO DE INVERSIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 18, S 8, H B 8085, I/A 17 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
Empresa: FARGAS ECONOMISTAS Y ASESORES SLP
- CL MALLORCA Num.274 P.2 PTA.9 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 18, S 8, H B 8085, I/A 17 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08