FAR STREAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bravo Murillo, 53
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FAR STREAM SL
CIF B83047100
Capital Social 3775444.4 Euros
Actividad Transporte marítimo de pasajeros
VINCULACIONES DE FAR STREAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAR STREAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Neira Jose | Apoderado | 17/07/2019 | 26/11/2019 |
Arango Garcia Urtiaga Placido | Administrador Solidario | 26/11/2019 | |
Nachon Herrera Jose Ramon | Administrador Solidario | 26/11/2019 | |
Rodriguez Arango Adriana Elena | Liquidador | 26/11/2019 | 26/11/2019 |
Rodriguez Arango Adriana Elena | Administrador Solidario | 26/11/2019 | |
Lorenzo Leboreiro Maria Olga | Apoderado | 04/12/2014 | 23/07/2019 |
Alvarez Neira Jose | Apoderado | 26/03/2012 | |
Bourdon Bautista Carlos | Apoderado | 26/03/2012 | |
Moreno Garcia Guillermo | Apoderado | 26/03/2012 |
ACTOS BORME DE FAR STREAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16727 , F 211, S 8, H M 285657, I/A 15 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16727 , F 211, S 8, H M 285657, I/A 15 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16727 , F 211, S 8, H M 285657, I/A 15 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16727 , F 211, S 8, H M 285657, I/A 15 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16727 , F 211, S 8, H M 285657, I/A 14 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16727 , F 210, S 8, H M 285657, I/A 13 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Capital Anterior: | 3.725.444,08 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,32 | Euros |
Capital Actual: | 3.775.444,40 | Euros |
Porcentaje: | 1,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16727 , F 210, S 8, H M 285657, I/A 12 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-28
- C/ BRAVO MURILLO NUMERO 53 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16727 , F 210, S 8, H M 285657, I/A 11 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Capital Anterior: | 4.521.170,00 | Euros |
Disminución de capital | 795.725,92 | Euros |
Capital Actual: | 3.725.444,08 | Euros |
Porcentaje: | 17,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16727 , F 209, S 8, H M 285657, I/A 10 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16727 , F 209, S 8, H M 285657, I/A 9 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-28