ARANGO GARCIA URTIAGA PLACIDO
Informe ejecutivo de ARANGO GARCIA URTIAGA PLACIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE ARANGO GARCIA URTIAGA PLACIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAOFFICE SL | Administrador Solidario | 10/05/2023 | |
AMVPEH COTTAGE SL | Socio Unico | 28/06/2021 | |
AMVPEH COTTAGE SL | Administrador Solidario | 22/06/2021 | |
ITGUD SL | Socio Unico | 25/02/2021 | |
ITGUD SL | Administrador Solidario | 25/02/2021 | |
FELIX FILMS SL | Socio Unico | 22/08/2019 | |
FELIX FILMS SL | Administrador Solidario | 22/08/2019 | |
PEKEPAN INVESTMENTS SL | Socio Unico | 01/06/2016 | |
PEKEPAN INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 01/06/2016 |
VINCULACIONES DE ARANGO GARCIA URTIAGA PLACIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANGO GARCIA URTIAGA PLACIDO
Empresa: ARAOFFICE SL
Administrador Solidario
- Arango Garcia Urtiaga Placido
- Rodriguez Arango Adriana Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45137 , F 110, S 8, H M 794281, I/A 1 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: LACRUDA SL
Administrador Solidario
- Arango Garcia Urtiaga Placido
- Bacas Malo Maria Luz
- Rodriguez Arango Adriana Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 123, S 8, H M 737466, I/A 3 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Empresa: AMVPEH COTTAGE SL
Socio Único
- Arango Garcia Urtiaga Placido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42106 , F 133, S 8, H M 745496, I/A 2 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Empresa: AMVPEH COTTAGE SL
Administrador Solidario
- Arango Garcia Urtiaga Placido
- Rodriguez Arango Adriana Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42106 , F 130, S 8, H M 745496, I/A 1 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: LACRUDA SL
Socio Único
- Arango Garcia Urtiaga Placido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 123, S 8, H M 737466, I/A 2 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Empresa: LACRUDA SL
Administrador Solidario
- Arango Garcia Urtiaga Placido
- Bacas Malo Maria Luz
- Rodriguez Arango Adriana Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 120, S 8, H M 737466, I/A 1 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-28
Empresa: ITGUD SL
Socio Único
- Arango Garcia Urtiaga Placido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41478 , F 173, S 8, H M 734969, I/A 2 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Empresa: ITGUD SL
Administrador Solidario
- Arango Garcia Urtiaga Placido
- Bacas Malo Mariluz
- Rodriguez Arango Adriana Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41478 , F 170, S 8, H M 734969, I/A 1 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Empresa: FAR STREAM SL
Administrador Solidario
- Arango Garcia Urtiaga Placido
- Nachon Herrera Jose Ramon
- Rodriguez Arango Adriana Elena
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16727 , F 211, S 8, H M 285657, I/A 15 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Empresa: FELIX FILMS SL
Administrador Solidario
- Arango Garcia Urtiaga Placido
- Rodriguez Arango Adriana Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39554 , F 140, S 8, H M 702156, I/A 1 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
VER MAS ACTOS
Información de ARANGO GARCIA URTIAGA PLACIDO
Mostramos los datos de ARANGO GARCIA URTIAGA PLACIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANGO GARCIA URTIAGA PLACIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos