FAMA BALEARES SL - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social FAMA BALEARES SL
CIF B07455553
Actividad Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FAMA BALEARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAMA BALEARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pons Florit Maria Vanesa | Apoderado Solidario | 26/01/2015 | |
Pons Florit Vanesa | Apoderado Solidario | 21/09/2009 | 26/01/2015 |
Pons Isern Bernardino | Liquidador | 26/01/2015 | 26/01/2015 |
Pons Isern Bernardino | Administrador Unico | 18/09/2009 | 26/01/2015 |
Pons Valles Pedro | Apoderado Solidario | 21/09/2009 | 26/01/2015 |
Pons Valles Pedro | Administrador Unico | 18/09/2009 |
ACTOS BORME DE FAMA BALEARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 213, S 8, H PM 8264, I/A 8 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 213, S 8, H PM 8264, I/A 8 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 213, S 8, H PM 8264, I/A 8 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 213, S 8, H PM 8264, I/A 8 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 213, S 8, H PM 8264, I/A 8 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-151-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 213, S 8, H PM 8264, I/A 7 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 213, S 8, H PM 8264, I/A 6 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-07